Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Navne | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Interessenter | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: S&P EJENDOMSINVEST2 A/S (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Henrik Wulff Jørgensen (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2020-04-22 tilføjes Vedtægter: 2020-04-22 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 23, 5250 Odense SV (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 23, 5250 Odense SV (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-23 tilføjes Legale ejere: S&P Ejendomsinvest1 A/S (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-12-23 fjernes Legale ejere: Knud Wæde Hansen (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 23, 5250 Odense SV (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 2200 København N (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-06 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ksadm.dk (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-05 fjernes Kontaktoplysninger: info@nectaram.com (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 2200 København N (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2018-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nectaram.com (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-26 fjernes Kontaktoplysninger: blj@kristensenproperties.com (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-29 tilføjes Vedtægter: 2016-03-29 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2015-11-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2015-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2014-05-02 tilføjes Kontaktoplysninger: blj@kristensenproperties.com (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2014-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2014-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-05-01)
Den 2012-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-05-01)
Den 2012-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-08-29)
Den 2002-12-30 tilføjes Legale ejere: Carsten Georg Lauth, Anders Bernt Hytteballe Andersen (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2002-12-29 tilføjes Legale ejere: Knud Wæde Hansen, Lars Kristensen, Lennart Bertil Wall, Jens Jacobsen (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2002-12-23 tilføjes Legale ejere: Henrik Wulff Jørgensen (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2002-12-22 tilføjes Legale ejere: Flemming Sven Hansen (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2002-12-21 tilføjes Legale ejere: Jørgen Sølvsten Skriver (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2002-12-20 tilføjes Legale ejere: Nis Hansen Obling (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2002-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i ejendommen beliggende Hauptstrasse 1, 23898 Sandesneben, Tyskland. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-16 tilføjes Vedtægter: 2002-12-16 (offentliggjort 2016-04-24)
Den 2002-09-05 tilføjes Navne: K/S HAUPTSTRASSE, SANDESNEBEN (offentliggjort 2002-10-10)
Den 2002-09-04 fjernes Navne: K/S STENBUKKEN, AALBORG (offentliggjort 2001-07-18)
Den 2002-09-05 fjernes Binavne: K/S FINNMARKEN, JELS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-07 tilføjes Navne: K/S STENBUKKEN, AALBORG (offentliggjort 2001-07-18)
Den 2001-06-06 fjernes Navne: K/S FINNMARKEN, JELS (offentliggjort 2001-03-26)
Den 2000-12-31 tilføjes Navne: K/S FINNMARKEN, JELS (offentliggjort 2001-03-26)
Den 2000-12-30 fjernes Navne: K/S HN EJENDOMSINVEST XXIV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-13 tilføjes Navne: K/S HN EJENDOMSINVEST XXIV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-13 tilføjes Binavne: K/S FINNMARKEN, JELS, K/S HN EJENDOMSINVEST XXIV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Direktion: HAUPTSTRASSE 1, SANDESNEBEN ApS (direktør) (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2000-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-08-29)
Den 2000-12-13 tilføjes Interessenter: HAUPTSTRASSE 1, SANDESNEBEN ApS (offentliggjort 2001-01-24)
Den 2000-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-12-13 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2001-01-24)
Den 2000-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)