Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Bejlegaard Jensen | 04.01.2002 | 11.03.2004 | direktør |
Carl Bejlegaard Jensen | 04.01.2002 | 11.03.2004 | direktør |
Jørgen Bejlegaard Jensen | 15.12.1985 | 04.01.2002 | direktør |
Ole Bejlegaard Jensen | 15.12.1985 | 08.11.1993 | direktør |
Carl Bejlegaard Jensen | 15.12.1985 | 08.11.1993 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Mølgaard Kristensen | 04.01.2002 | 11.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Kresten Dyhrberg Nielsen | 04.01.2002 | 11.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Jens Josefsen | 04.01.2002 | 11.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Ole Bejlegaard Jensen | 04.01.2002 | 04.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Carl Bejlegaard Jensen | 04.01.2002 | 04.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Bejlegaard Jensen | 15.12.1985 | 11.03.2004 | bestyrelsesmedlem |