Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bibranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2018-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandbygade 6, 4. 29., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Direktion: Ole Flensted (direktion) (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-18 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Kontaktoplysninger: of@mogensen.dk (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Legale ejere: WOODGROVE VENTURE ApS (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Navne: RETCO ApS (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Reelle ejere: Ole Flensted (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-05-22 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-05-22 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2016-12-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-13 tilføjes Kontaktoplysninger: of@mogensen.dk (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2013-11-08 fjernes Direktion: Knud Hallas Beer (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-05 tilføjes Direktion: Knud Hallas Beer (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2013-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandbygade 6, 4. 29., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2013-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 232, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-01-02)
Den 2013-09-19 tilføjes Direktion: Ole Flensted (direktion) (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2013-09-19 fjernes Direktion: Knud Hallas Beer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udleje og administrere fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2013-09-19 tilføjes Navne: RETCO ApS (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2013-09-18 fjernes Navne: RETCO A/S (offentliggjort 2013-01-02)
Den 2013-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2013-09-19 tilføjes Vedtægter: 2013-09-19 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2013-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2013-09-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2001-01-24)
Den 2013-09-19 fjernes Bestyrelse: Ole Flensted (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 232, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-01-02)
Den 2013-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Timlundvej 3, 7270 Stakroge (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2013-01-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2013-01-01 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2013-01-02 tilføjes Navne: RETCO A/S (offentliggjort 2013-01-02)
Den 2013-01-01 fjernes Navne: REINHOLDT & CO FISKEEKSPORT A/S (offentliggjort 2001-04-03)
Den 2013-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-03-27)
Den 2013-01-01 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-03-27)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-12-21 tilføjes Bestyrelse: Bo Ascanius (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 fjernes Bestyrelse: Obbo Jan Douwe Hut (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Direktion: Knud Hallas Beer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 fjernes Direktion: Obbo Jan Douwe Hut (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Legale ejere: WOODGROVE VENTURE ApS (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2012-12-21 tilføjes Reelle ejere: Ole Flensted (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2011-11-30 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-30 fjernes Bestyrelse: Erik Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-16 tilføjes Bestyrelse: Erik Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2001-04-03)
Den 2007-10-02 fjernes Bestyrelse: Jens Kronborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Timlundvej 3, 7270 Stakroge (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Timlundvej 3, 7270 Stakroge (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2006-10-17 fjernes Bestyrelse: Flemming Nørmark Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-28 tilføjes Bestyrelse: Jens Kronborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-02 fjernes Bestyrelse: Svend Bang Christiansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.667.000,00 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2006-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2006-06-02 fjernes Direktion: Flemming Nørmark Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-11 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-11 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Timlundvej 3, 7270 Stakroge (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2001-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-15 tilføjes Bestyrelse: Svend Bang Christiansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 tilføjes Direktion: Flemming Nørmark Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2001-04-03)
Den 2001-03-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 tilføjes Navne: REINHOLDT & CO FISKEEKSPORT A/S (offentliggjort 2001-04-03)
Den 2001-03-14 fjernes Navne: A/S PSE NR. 5686 (offentliggjort 2001-01-24)
Den 2001-03-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-18 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2001-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-18 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2001-01-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 5686 (offentliggjort 2001-01-24)
Den 2001-01-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2001-01-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2001-01-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2001-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2001-01-24)
Den 2001-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-15)