Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Jørgen Calundan | 15.12.1985 | 01.10.1998 | direktion |
Erik Nørkjær | 15.12.1985 | 22.02.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Pahl Christensen | 15.12.1985 | 01.10.1998 | bestyrelse |
Claus Blangshøj | 15.12.1985 | 01.10.1998 | bestyrelse |
Jens Marin Petersen | 15.12.1985 | 01.10.1998 | bestyrelse |
Bjarne Lau Pedersen | 15.12.1985 | 01.03.1995 | bestyrelse |
Erik Nørkjær | 15.12.1985 | 20.07.1990 | bestyrelse |
Ejner Herbert Nørkjær | 15.12.1985 | 20.07.1990 | bestyrelse |
Ove Samuel Ovesen | 15.12.1985 | 20.07.1990 | bestyrelse |
Poul Erik Egedal Christoffersen | 15.12.1985 | 29.06.1989 | bestyrelse |
Poul Steen | 15.12.1985 | 02.06.1988 | bestyrelse |
Bent Brown Pedersen | 15.12.1985 | 02.06.1988 | bestyrelse |