Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Stampesvej 74, 7100 Vejle (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-23 fjernes Bestyrelse: Peter Douwe Hut (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Direktion: Obbo Jan Douwe Hut (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-23 fjernes Navne: O.H. INVEST A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er udelukkende formueadministration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-21 tilføjes Vedtægter: 2013-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-04-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stampesvej 74, 7100 Vejle (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stampesvej 74, 7100 Vejle (offentliggjort 2003-08-28)
Den 2003-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stampesvej 74, 7100 Vejle (offentliggjort 2003-08-28)
Den 2003-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct. Jørgens Parken 17, 7080 Børkop (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2001-11-01 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Jørgens Parken 17, 7080 Børkop (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2001-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-12 tilføjes Bestyrelse: Peter Douwe Hut (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-12 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-12 tilføjes Direktion: Obbo Jan Douwe Hut (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-12 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-12 tilføjes Navne: O.H. INVEST A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2001-03-11 fjernes Navne: A/S PSE NR. 5684 (offentliggjort 2001-01-24)
Den 2001-03-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-18 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 5684 (offentliggjort 2001-01-24)
Den 2001-01-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)