Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kølsmosevej 35, 8361 Hasselager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-18 fjernes Bestyrelse: Ken Flemming Røge Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-18 fjernes Direktion: Torben Ørsted Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-18 fjernes Kontaktoplysninger: ingerslev@ingerslev.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-18 fjernes Navne: INGERSLEV MASKINFABRIK 2001 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-18 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-18 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-07-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-05 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: ingerslev@ingerslev.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kølsmosevej 35, 8361 Hasselager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-13 tilføjes Bestyrelse: Ken Flemming Røge Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-13 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-13 tilføjes Direktion: Torben Ørsted Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-13 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, producere, forarbejde og sælge genstande frembragt i metal og andre materialer herunder maskiner, reservedele og andet tilbehøj til maskiner. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.735.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-13 tilføjes Navne: INGERSLEV MASKINFABRIK 2001 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-12 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 2264 (offentliggjort 2001-01-24)
Den 2001-06-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-13 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør og bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-13 tilføjes Vedtægter: 2001-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-18 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 2264 (offentliggjort 2001-01-24)
Den 2001-01-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)