Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Denis Bernard Monnaie | 07.03.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pascal Jean D Waucquez | 06.04.2022 | 07.03.2023 | adm. dir |
Rocio Mendez Aleman | 17.10.2019 | 06.04.2022 | adm. dir |
Jean-Louis Georges Jacques Tissier | 01.06.2015 | 17.10.2019 | adm. dir |
Sascha Przybilla | 20.12.2011 | 01.06.2015 | adm. dir |
Cyril Francois Roger Chauvelle | 01.12.2010 | 20.12.2011 | direktør |
Arnaldo Cesare Marchionne | 04.09.2008 | 01.12.2010 | direktør |
Sine Lut Hanne Holm | 30.10.2007 | 20.12.2011 | direktør |
Arturo Bernardino Aire Dabura | 01.07.2004 | 04.09.2008 | direktør |
Patrice Roger Charles Ancillon | 12.06.2001 | 01.07.2004 | direktør |
Klaus Søgaard | 19.01.2001 | 12.06.2001 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Urszula Maria Leśniak | 10.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Denis Bernard Monnaie | 07.03.2023 | formand |
Bertrand Playe | 06.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pascal Jean D Waucquez | 06.04.2022 | 07.03.2023 | formand |
Vincent Bruno Marciniak | 12.02.2021 | 10.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Rocio Mendez Aleman | 17.10.2019 | 06.04.2022 | formand |
Jean-Louis Georges Jacques Tissier | 01.06.2015 | 17.10.2019 | formand |
Veronique Comte | 30.04.2013 | 12.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Sandrine Régine Flory | 20.12.2011 | 06.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Sascha Przybilla | 20.12.2011 | 01.06.2015 | formand |
Cyril Francois Roger Chauvelle | 20.12.2011 | 30.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Veroniqoe Audrey Comte | 05.02.2010 | 20.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Philippe Jean Marie Auriol | 05.02.2010 | 20.12.2011 | formand |
Emmanuel Paul Marie de Guibert | 30.10.2007 | 20.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Cyril Francois Roger Chauvelle | 30.10.2007 | 05.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
Eric Marie Pierre Maillet | 30.10.2007 | 05.02.2010 | formand |
Klaus Søgaard | 19.01.2001 | 12.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Troels Elkiær Andersen | 19.01.2001 | 12.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Jan-Erik Gunnar Svensson | 19.01.2001 | 12.06.2001 | formand |