Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Navne | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-05 tilføjes Kontaktoplysninger: peter@buhlmann.nu (offentliggjort 2023-02-05)
Den 2023-02-04 fjernes Kontaktoplysninger: peje@ruths-hotel.dk (offentliggjort 2023-02-05)
Den 2007-04-10 sletter virksomheden Ejerskaber: SUBSTANTIA A/S. (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2009-02-04 sletter virksomheden Ejerskaber: STONEHENGE FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2010-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RESTAURATIONSSELSKABET AF 26.9.1979 ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2011-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: PEAK 12 ApS. (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2013-01-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Feriehotel Pepita ApS. (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2017-05-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Textur ApS. (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-12-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Sandvad Kro ApS. (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2017-12-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Svanelunden Ruco ApS. (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2019-01-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Struktur ApS. (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-07-03 sletter virksomheden Ejerskaber: PEAK 12 ApS. (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-11-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A&M MICHAUD Food Consulting ApS. (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2020-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Feriehotel Pepita ApS. (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2021-03-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LATUR ApS. (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2022-07-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-13 tilføjes Vedtægter: 2022-07-13 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stolpedalsparken 80, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rostrupsvej 7, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-25 tilføjes Kontaktoplysninger: peje@ruths-hotel.dk (offentliggjort 2023-02-05)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere og rådgive indenfor hotel- og restaurationsbranchen samt anden efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-11 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-10 fjernes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-11 tilføjes Navne: SCHEELSMINDE INVEST OG RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-10 fjernes Navne: SCHEELSMINDE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-11 tilføjes Vedtægter: 2018-09-11 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-29 tilføjes Direktion: Mona Jensen (direktør) (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2012-12-14 tilføjes Direktion: Thomas Hugo Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-14 fjernes Direktion: Mona Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-29 tilføjes Legale ejere: Peter Christian Bühlmann Jensen, Mona Jensen (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2010-01-29 tilføjes Reelle ejere: Peter Christian Bühlmann Jensen, Mona Jensen (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2007-07-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2007-07-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-10 fjernes Kontaktoplysninger: peter@scheelsminde.dk (offentliggjort 2001-02-19)
Den 2002-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rostrupsvej 7, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2002-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Scheelsmindevej 35, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2001-02-08)
Den 2001-02-09 tilføjes Kontaktoplysninger: peter@scheelsminde.dk (offentliggjort 2001-02-19)
Den 2000-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Scheelsmindevej 35, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-08 tilføjes Direktion: Mona Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele i datterselskaber og associerede virksomheder, at drive investerings- og finansieringsvirksomhed samt anden dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2000-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2001-02-08)
Den 2000-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 tilføjes Navne: SCHEELSMINDE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2000-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2000-12-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 tilføjes Stiftere: Peter Christian Bühlmann Jensen, Mona Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 tilføjes Vedtægter: 2000-12-08 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2000-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-01-29)
Den 2000-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)