Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Bibranche | Navne | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Binavne | Første regnskabsperiode | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af bøger (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2021-06-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2021-06-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2021-06-03 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-30 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2020-04-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hegnsvej 19, 2850 Nærum (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderdal 30, 7323 Give (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier, anparter, kapitalandele, ejendomme, værdipapirer samt andet virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-24 tilføjes Bestyrelse: Jan Simon Krogh (formand) (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-24 tilføjes Direktion: Kristian Victor Krogh (direktør) (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-24 fjernes Direktion: Jørgen Carsten Krogh (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-01-24 tilføjes Vedtægter: 2020-01-24 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-19 tilføjes Legale ejere: Rowan ApS (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-19 fjernes Legale ejere: Jørgen Carsten Krogh (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-19 tilføjes Reelle ejere: Niels Martin Krogh, Kristian Victor Krogh, Jan Simon Krogh (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-19 fjernes Reelle ejere: Jørgen Carsten Krogh (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2019-11-01 fjernes Revisor: GRAUNGAARD INVEST APS (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-10-01 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-09-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 1995-09-30 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-09-30 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-01-01 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-01-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-02-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderdal 30, 7323 Give (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2017-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnevej 15, 7323 Give (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-01-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af bøger (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri (offentliggjort 2000-04-19)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnevej 15, 7323 Give (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnevej 15, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-24 tilføjes Direktion: Inge Leni Krogh (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-02-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, investering og spekulation i værdipapirer m.v. samt investering og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2004-02-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2004-02-24 tilføjes Vedtægter: 2004-02-24 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2004-02-24 fjernes Bestyrelse: Jørgen Carsten Krogh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-21 tilføjes Revisor: GRAUNGAARD INVEST APS (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2001-03-21 fjernes Revisor: FRIIS, EBSEN & GRAUNGAARD, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-18 fjernes Bibranche: Lædervareforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri (offentliggjort 2000-04-19)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Bog- og papirhandlere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-27 tilføjes Navne: STENBJERG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-09-26 fjernes Navne: GIVE BOGHANDEL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-06 tilføjes Revisor: FRIIS, EBSEN & GRAUNGAARD, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-06 fjernes Revisor: ANPARTSSELSKAB AF 28/2 1995 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-09-30 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 1995-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-01-01 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 1987-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 375.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnevej 15, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-12-09 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Carsten Krogh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1985-12-09 tilføjes Bibranche: Lædervareforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-12-09 tilføjes Binavne: HANDELSSELSKABET STENBJERG ApS, EJENDOMSSELSKABET STENBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-09 tilføjes Direktion: Jørgen Carsten Krogh (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1985-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-09 tilføjes Hovedbranche: Bog- og papirhandlere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-12-09 tilføjes Legale ejere: Jørgen Carsten Krogh (offentliggjort 2020-01-28)
Den 1985-12-09 tilføjes Navne: GIVE BOGHANDEL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1985-12-09 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Carsten Krogh (offentliggjort 2020-01-28)
Den 1985-12-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 1985-12-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 1985-12-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-16)
Den 1985-12-09 tilføjes Revisor: ANPARTSSELSKAB AF 28/2 1995 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)