Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse |
Den 2001-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET HCB I/S. (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2021-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Soren Tjenersvej 2, 9492 Blokhus (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-07 (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-02-24 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-02-24 fjernes Legale ejere: Susanne Rask Lund (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-02-24 fjernes Navne: RASK LUND HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-02-24 fjernes Reelle ejere: Susanne Rask Lund (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-02-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-02-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-02-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-02-24 fjernes Stiftere: Bent Rask Lund, Arne Understed Johansen (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-02-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-11-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-20 fjernes Direktion: Susanne Rask Lund (direktør) (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-10-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-16 tilføjes Direktion: Susanne Rask Lund (direktør) (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-03-16 fjernes Direktion: Carsten Rask Lund (direktion) (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2019-11-19 tilføjes Legale ejere: Susanne Rask Lund (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2019-11-19 fjernes Legale ejere: Carsten Rask Lund (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-19 tilføjes Reelle ejere: Susanne Rask Lund (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2019-11-19 fjernes Reelle ejere: Carsten Rask Lund (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Soren Tjenersvej 2, 9492 Blokhus (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2019-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Anders Nielsens Vej 25, 2. 3., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2018-11-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anders Nielsens Vej 25, 2. 3., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2017-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindholm Vænge 5, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindholm Vænge 5, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Spurvevej 1, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-11-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2014-11-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2014-11-07 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spurvevej 1, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2011-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Voerbjergvej 35, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i anlægsaktiver, herunder fast ejendom og værdipapirer, samt leasingvirksomhed samt hermed efter direktionens skøn beslægtet formål. (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2011-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2011-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2011-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2011-04-11 tilføjes Vedtægter: 2011-04-11 (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-05-05)
Den 2010-12-28 tilføjes Navne: RASK LUND HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2010-12-27 fjernes Navne: BENT RASK LUND. TRANSPORT OG MATERIEL SERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2010-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2010-12-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-28 fjernes Bestyrelse: Carsten Rask Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-05-05)
Den 2010-10-27 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-05 tilføjes Bestyrelse: Susanne Rask Lund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-05 fjernes Bestyrelse: Oluf Bagge Hjortlund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-30 tilføjes Legale ejere: Carsten Rask Lund (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2010-06-30 tilføjes Reelle ejere: Carsten Rask Lund (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-05 tilføjes Bestyrelse: Oluf Bagge Hjortlund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-05 fjernes Bestyrelse: Lonni Lund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-24 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2008-01-24 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Bestyrelse: Steen Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Bestyrelse: Torben Rask Lund Eriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-24 tilføjes Bestyrelse: Torben Rask Lund Eriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-24 fjernes Bestyrelse: Hans Cleyton (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-24 tilføjes Direktion: Carsten Rask Lund (direktion) (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2005-02-24 fjernes Direktion: Hans Cleyton (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-30 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-30 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-30 tilføjes Bestyrelse: Lonni Lund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 fjernes Bestyrelse: Ole Kresten Aagaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-16 tilføjes Bestyrelse: Ole Kresten Aagaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-16 fjernes Bestyrelse: Bent Rask Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-16 tilføjes Direktion: Hans Cleyton (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-16 fjernes Direktion: Bent Rask Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-21 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-21 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET TINGHUSGADE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-21 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET TINGHUSGADE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-21 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-24 tilføjes Navne: BENT RASK LUND. TRANSPORT OG MATERIEL SERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-11-23 fjernes Navne: BENT RASK LUND, LIFT- OG STILLADSUDLEJNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 fjernes Direktion: Bent Rask Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 fjernes Stiftere: Bent Rask Lund, Arne Understed Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-08 fjernes Direktion: Arne Understed Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voerbjergvej 35, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-07 tilføjes Bestyrelse: Bent Rask Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-07 tilføjes Direktion: Arne Understed Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-06-30 (offentliggjort 2021-03-18)
Den 1986-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-01-07 (offentliggjort 2021-03-18)
Den 1986-01-07 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-07 tilføjes Navne: BENT RASK LUND, LIFT- OG STILLADSUDLEJNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1986-01-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-03-18)
Den 1986-01-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-03-18)
Den 1986-01-07 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen, Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-07 tilføjes Stiftere: Bent Rask Lund, Bent Rask Lund, Arne Understed Johansen, Arne Understed Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1986-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-20)