Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Marbjergholmsvej 2, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-13 fjernes Bestyrelse: Kenneth Bjørn Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 fjernes Direktion: Kenneth Bjørn Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-13 fjernes Navne: HEDELAND EL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 fjernes Revisor: MUNCH CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2001-08-03)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-11-16 tilføjes Revisor: MUNCH CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 fjernes Revisor: R VISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-04 fjernes Bestyrelse: Ole Brochsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-03 tilføjes Revisor: R VISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-03 fjernes Revisor: MUNCH REVISION V/CARL MUNCH-NIELSEN, MUNCH CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Revisor: MUNCH CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-04 tilføjes Bestyrelse: Gert Lewi Klokhøj Andreassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-04 fjernes Bestyrelse: Henrik Lumby Skov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-04 tilføjes Direktion: Kenneth Bjørn Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-04 fjernes Direktion: Henrik Lumby Skov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er elinstallatørvirksomhed, samt handel og service indenfor områderne IT, programering af industrielle anlæg, samt udførelse af og service på industriinstallationer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-19 tilføjes Vedtægter: 2002-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marbjergholmsvej 2, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandvejen 9, 4000 Roskilde (offentliggjort 2001-08-15)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandvejen 9, 4000 Roskilde (offentliggjort 2001-08-15)
Den 2001-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-02 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lumby Skov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-02 tilføjes Direktion: Henrik Lumby Skov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-02 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-02 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2001-08-03)
Den 2001-08-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 141.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-02 tilføjes Navne: HEDELAND EL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-01 fjernes Navne: PBH 27.710 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-02 tilføjes Revisor: MUNCH REVISION V/CARL MUNCH-NIELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-02 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-18 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Navne: PBH 27.710 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)