Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leo Anton Brand | 15.09.2010 | 04.11.2011 | adm. dir |
Steen Jørgensen | 14.09.2006 | 15.09.2010 | direktion |
Søren Jakob Anker-Ladefoged | 01.07.2000 | 14.09.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
José Javier Ayuso | 26.07.2010 | 04.11.2011 | bestyrelse |
Leo Anton Brand | 26.07.2010 | 04.11.2011 | bestyrelse |
Jörg Hans Baumann | 26.07.2010 | 04.11.2011 | bestyrelse |
Steen Jørgensen | 14.09.2006 | 26.07.2010 | bestyrelse |
Stein Sommerseth | 14.09.2006 | 26.07.2010 | bestyrelse |
Ib Vagn Drachmann-Hansen | 14.09.2006 | 26.07.2010 | formand |
Henning Peter Juel Schiøtt | 01.07.2000 | 14.09.2006 | bestyrelse |
Søren Jakob Anker-Ladefoged | 01.07.2000 | 14.09.2006 | bestyrelse |
Bente Michaelsen Anker-Ladefoged | 01.07.2000 | 14.09.2006 | formand |