Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1991-10-17 fjernes Navne: VESTSJÆLLANDS GULVBELÆGNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Stationsvej 41, 4200 Slagelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-16 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-16 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-16 fjernes Revisor: Bertel Erichsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-20 fjernes Direktion: Jens Edvard Müller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-03 tilføjes Navne: VESTSJÆLLANDS GULVBELÆGNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-02 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 838 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-02 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-02 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-02 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-30 tilføjes Vedtægter: 1987-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Stationsvej 41, 4200 Slagelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 838 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Bertel Erichsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)