Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Direktion | Navne | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LYS 4 28 Aps. (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2014-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive engroshandel, investeringsvirksomhed, herunder optagelse af lån til køb af værdipapirer og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-03 tilføjes Vedtægter: 2014-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-08 tilføjes Kontaktoplysninger: cooljpj@hotmail.com (offentliggjort 2010-11-08)
Den 2009-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongeåparken 41, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2009-06-26)
Den 2009-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Østermarksvej 19, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2007-10-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-11-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kød og kødprodukter (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kød og kødprodukter (offentliggjort 2006-10-16)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østermarksvej 19, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2007-10-19)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Østermarksvej 19, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-30 fjernes Direktion: Evald Ole Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kød og kødprodukter (offentliggjort 2006-10-16)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kød og kødprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-05 tilføjes Navne: TOP TI KØL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-11-04 fjernes Navne: TOP TI KØL ZONE B ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1993-04-23 tilføjes Navne: TOP TI KØL ZONE B ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-22 fjernes Navne: TOP-TI KØL ZONE B ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 280.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-30 tilføjes Legale ejere: Jens Peter Jensen (offentliggjort 2015-06-17)
Den 1988-11-30 tilføjes Reelle ejere: Jens Peter Jensen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 1988-09-28 tilføjes Navne: TOP-TI KØL ZONE B ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-09-27 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 835 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østermarksvej 19, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-11-20 tilføjes Direktion: Evald Ole Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kød og kødprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-11-20 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 835 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1985-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)