Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Jørgen Gents | 20.11.1985 | 29.11.1993 | direktion |
Tom Olesen | 20.11.1985 | 25.07.1988 | direktion |
Jens Jørgen Gents | 20.11.1985 | 05.04.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gunnar Aass | 20.11.1985 | 29.11.1993 | bestyrelse |
Jens Jørgen Gents | 20.11.1985 | 29.11.1993 | bestyrelse |
Vibeke Gents | 20.11.1985 | 29.11.1993 | bestyrelse |
Henrik Nørkær Hansen | 20.11.1985 | 03.01.1990 | bestyrelse |
Tom Olesen | 20.11.1985 | 25.07.1988 | bestyrelse |
Kjeld Henning Petersen | 20.11.1985 | 05.04.1988 | bestyrelse |