Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Alle 105, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-25 fjernes Navne: JUHL MADSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 fjernes Stiftere: Gorm Juhl Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 fjernes Direktion: Søren Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 tilføjes Direktion: Søren Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-23 fjernes Direktion: Gorm Juhl Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-01-16)
Den 2007-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Alle 105, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 18, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i datterselskaber og at eje kapitanandele i selskaber, der udøver virksomhed beslægtet med datterselskabers virksomhedsområder. Selskabet kan endvidere drive investerings- og finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Vedtægter: 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 18, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-21 tilføjes Direktion: Gorm Juhl Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-01-16)
Den 2000-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 tilføjes Navne: JUHL MADSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2000-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 tilføjes Stiftere: Gorm Juhl Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2000-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)