Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 3, 1160 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-12 fjernes Navne: ZAP HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-24 fjernes Direktion: Thomas Keld Leveau (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 3, 1160 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-18 tilføjes Direktion: Thomas Keld Leveau (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering og formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Navne: ZAP HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-17 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4119 (offentliggjort 2000-11-22)
Den 2001-01-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Vedtægter: 2001-01-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-15 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4119 (offentliggjort 2000-11-22)
Den 2000-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)