Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-02-16 fjernes Navne: LYNGBY PORT II ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Bestyrelse: Asger Ib Mardahl-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Direktion: Palle Gyldenløve (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Omlægningsperiode slut: 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Omlægningsperiode start: 1994-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-17 tilføjes Bestyrelse: Alf Duch-Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-17 fjernes Bestyrelse: Alf Duch-Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-17 tilføjes Direktion: Jørgen Lauridsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere fast ejendom og at udøve virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, at to medlemmer af bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelsen og en direktør i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-17 tilføjes Vedtægter: 1997-04-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-30 tilføjes Bestyrelse: Asger Ib Mardahl-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-09 fjernes Bestyrelse: Fritz Busch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-31 fjernes Bestyrelse: Michael Pram Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-14 fjernes Direktion: Erik Moesby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-14 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1994-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-20 fjernes Direktion: Flemming Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-12 tilføjes Navne: LYNGBY PORT II ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-11 fjernes Navne: ASX 9548 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Pram Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-01 tilføjes Direktion: Flemming Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-01 tilføjes Navne: ASX 9548 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-01 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)