Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Over Hadstenvej 84, 8370 Hadsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-12 fjernes Direktion: Søren Krarup Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-12 fjernes Hovedbranche: Bogbinderier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-12 fjernes Navne: JM AFTERPRINT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-12 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-12 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Over Hadstenvej 84, 8370 Hadsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Arresøvej 44, 8240 Risskov (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2004-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bogbinderivirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-20 tilføjes Vedtægter: 2004-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arresøvej 44, 8240 Risskov (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2001-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-18 tilføjes Direktion: Søren Krarup Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 tilføjes Hovedbranche: Bogbinderier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-18 tilføjes Navne: JM AFTERPRINT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-17 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4129 (offentliggjort 2000-11-22)
Den 2001-01-18 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-18 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-15 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4129 (offentliggjort 2000-11-22)
Den 2000-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)