Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ove Søltoft | 03.06.2011 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Andreas Stakemann | 15.11.2000 | 31.01.2001 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jeanne Rosendal Søltoft | 03.06.2011 | bestyrelse |
Maria-Louisa Rosendal Søltoft | 03.06.2011 | bestyrelse |
Ove Søltoft | 03.06.2011 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Alan Stuart Anderson | 03.06.2011 | 03.10.2017 | bestyrelse |
Karin Mona Rosendal Søltoft | 03.06.2011 | 01.08.2016 | næstformand |