Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2020-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Virkelyst 11, 7400 Herning (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-15 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 fjernes Navne: LANTEC A/S (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-08-28 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2015-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-05-06 fjernes Bestyrelse: Dorthe Kirstine Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-05-06 fjernes Direktion: Steen Hune Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-05-06 fjernes Revisor: H.L. REVISION, IKAST ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-20 tilføjes Revisor: H.L. REVISION, IKAST ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-06-20 fjernes Revisor: H. L. Revision, Ikast I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-26 tilføjes Bestyrelse: Dorthe Kirstine Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2008-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af landbrugsudstyr og udføre montage og service af staidmekaniseringsudstyr og anlæg. (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2008-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2008-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2008-09-26 tilføjes Navne: LANTEC A/S (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2008-09-25 fjernes Navne: LANTEC ApS (offentliggjort 2002-09-29)
Den 2008-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2008-09-26 tilføjes Vedtægter: 2008-09-26 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2008-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2008-09-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-16 tilføjes Navne: LANTEC ApS (offentliggjort 2002-09-29)
Den 2002-09-15 fjernes Navne: MIDTJYSK LANDBRUGSSERVICE ApS (offentliggjort 2001-02-19)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virkelyst 11, 7400 Herning (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2001-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-09 tilføjes Direktion: Steen Hune Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2001-02-09 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-09 tilføjes Navne: MIDTJYSK LANDBRUGSSERVICE ApS (offentliggjort 2001-02-19)
Den 2001-02-08 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4141 (offentliggjort 2000-11-22)
Den 2001-02-09 tilføjes Revisor: H. L. Revision, Ikast I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-15 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2000-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-15 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2000-11-15 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4141 (offentliggjort 2000-11-22)
Den 2000-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2000-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2000-11-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2000-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-11-22)
Den 2000-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-26)