Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvangen 2, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-25 fjernes Bestyrelse: Søren Alrøe (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-25 fjernes Direktion: Torben Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-25 fjernes Hovedbranche: Handel med elektricitet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-25 fjernes Navne: IDEELLE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-25 fjernes Stiftere: RAVDEX A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 fjernes Bestyrelse: Niels Erik Mertz Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 tilføjes Bestyrelse: Jens Guttorm (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 fjernes Bestyrelse: Jens Otto Kjærsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er efter bevilling og i overensstemmelse med elforsyningslovgivningen af drive forsyningspligtig virksomhed i bevillingsområdet. Selskabets formål realiseres ved at sælge elektricitet til de forbrugere i bevillingsområdet, der foretrækker det lokate forsyningsselskab, og som derfor ikke gør brug af muligheden for valg af anden leverandør. Endvidere tilbyder selskabet forbrugerne i bevillingsområdet at udføre tjenesteydelser vedrørende energibesparelser. Selskabets ydelser leveres på rimelige vilkår og til priser fastsat i overensstemmelse med lov om elforsyning. Efter bestyrelsens nærmere bestemmelser kan selskabets formål varetages alene eller ved deltagelse i fællesskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand, bestyrelsens næstformand og et medlem af direktionen, to i forening eller hver for sig i forening med to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 tilføjes Vedtægter: 2010-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-06 fjernes Bestyrelse: Jens Otto Kjærsgaard (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Hansen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Bestyrelse: Jens Otto Kjærsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 fjernes Bestyrelse: Mads Blirup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-14 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Handel med elektricitet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Distribution af og handel med elektricitet (offentliggjort 2004-03-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvangen 2, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvangen 2, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-06 tilføjes Bestyrelse: Mads Blirup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Hovedbranche: Distribution af og handel med elektricitet (offentliggjort 2004-03-18)
Den 2003-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 fjernes Bestyrelse: Jørgen Bredskov (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvangen 2, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-14 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Bredskov (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Direktion: Torben Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Navne: IDEELLE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Stiftere: RAVDEX A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)