Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Binavne | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-13 fjernes Navne: INTELLECTA CORPORATE COPENHAGEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-13 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-31 fjernes Binavne: INTELLECTA CORPORATE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 fjernes Bestyrelse: Lars Peder Hedberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 fjernes Direktion: Joachim Ulrich von Sperling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 3. (offentliggjort 2002-08-13)
Den 2003-04-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive servicevirksomhed, herunder kommunikations- og ledelsesrådgivning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-09 tilføjes Vedtægter: 2003-04-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-17 fjernes Kontaktoplysninger: info@intellectakaunsel.dk (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 3. (offentliggjort 2002-08-13)
Den 2002-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hillerødgade 30 (offentliggjort 2001-07-19)
Den 2002-06-19 tilføjes Navne: INTELLECTA CORPORATE COPENHAGEN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-18 fjernes Navne: INTELLECTA KAUNSEL A/S (offentliggjort 2000-12-18)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@intellectakaunsel.dk (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hillerødgade 30 (offentliggjort 2001-07-19)
Den 2001-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hillerødgade 30, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Peder Hedberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Direktion: Joachim Ulrich von Sperling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Navne: INTELLECTA KAUNSEL A/S (offentliggjort 2000-12-18)
Den 2000-12-01 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 fjernes Navne: A/S PSE NR. 5649 (offentliggjort 2000-11-22)
Den 2000-11-15 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 5649 (offentliggjort 2000-11-22)
Den 2000-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hillerødgade 30, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-15 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Binavne: INTELLECTA CORPORATE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)