Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1988-02-18 fjernes Navne: J.S. 1 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 149, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 fjernes Bestyrelse: Janni Spies (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 fjernes Direktion: Holger Anders Damm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-11 fjernes Bestyrelse: Erik Henning Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-26 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 1570 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-26 fjernes Navne: A/S PSE NR. 1570 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-25 tilføjes Navne: J.S. 1 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-24 fjernes Navne: J.S. 1 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom, drive hotelvirksomhed samt handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af tre andre, som er medlemmer af bestyrelsen og/eller direktionen, i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-29 tilføjes Vedtægter: 1987-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 149, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Bestyrelse: Erik Henning Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Direktion: Holger Anders Damm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Navne: J.S. 1 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)