Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Legale ejere |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2000-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DAN GARDEN ApS. (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2014-10-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET INDUSTRIVEJ 5 ApS. (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2014-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CINALL ApS. (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2022-11-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 529, 4100 Ringsted (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 529, 4100 Ringsted (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-09-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-07-09)
Den 2006-01-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2006-01-02 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 529, 4100 Ringsted (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2000-09-30 tilføjes Direktion: Knud Gatting (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier, anparter og andre værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-07-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Navne: GATTING HOLDING ApS (offentliggjort 2000-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Reelle ejere: Knud Gatting (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2000-09-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-09-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Stiftere: Knud Gatting (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Vedtægter: 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-21 tilføjes Legale ejere: Knud Gatting (offentliggjort 2015-05-05)