Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-04-25 fjernes Navne: HADERSLEV INDUSTRI CENTER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Norgesvej 51, 6100 Haderslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 fjernes Bestyrelse: Bent Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 fjernes Direktion: Bent Høck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 fjernes Revisor: Poul Perch Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-08 fjernes Revisor: RCH INVEST AF 19. JANUAR 2007 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, udleje og drive fast ejendom med henblik på at fremme erhvervsudviklingen i Haderslev kommune (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-05 tilføjes Vedtægter: 1989-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.434.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 fjernes Bestyrelse: Peter Heinrich Meyer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 fjernes Direktion: Finn Bagger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgesvej 51, 6100 Haderslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Heinrich Meyer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Direktion: Finn Bagger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Navne: HADERSLEV INDUSTRI CENTER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Revisor: RCH INVEST AF 19. JANUAR 2007 ApS, Poul Perch Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)