Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1996-02-22 fjernes Navne: KEBBROS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kjeld Langes Gade 14, 1367 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-08 fjernes Direktion: Bob Zourab Kebouladze (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-08 fjernes Revisor: John Leo Zimmermann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-21 tilføjes Navne: KEBBROS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-20 fjernes Navne: UNIMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel,industri og reklamevirksomhed samt anden beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-20 tilføjes Vedtægter: 1994-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-03 tilføjes Navne: UNIMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-02 fjernes Navne: ZEITGEIST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-02 fjernes Direktion: Mads Mathias Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-02 fjernes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-27 tilføjes Navne: ZEITGEIST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-26 fjernes Navne: MADS MATHIAS NØRGAARD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-26 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-13 fjernes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjeld Langes Gade 14, 1367 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Direktion: Mads Mathias Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Navne: MADS MATHIAS NØRGAARD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Revisor: RL KØBENHAVN A/S, Green IV ApS, RL KØBENHAVN A/S, John Leo Zimmermann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)