Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Revisor | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-15 tilføjes Direktion: Peter Gormsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2007-03-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ZEUXION ApS. (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-05-18 sletter virksomheden Ejerskaber: LITTLE SMART THINGS ApS. (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2022-11-10 tilføjes Direktion: Helle Gormsen (direktør) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2002-06-07)
Den 2007-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og financiering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Vedtægter: 2007-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Violvej 19, 3500 Værløse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Violvej 19, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-01 fjernes Revisor: Inge Marie Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2002-06-07)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Violvej 19, 3500 Værløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-27 tilføjes Direktion: Kim Gormsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 tilføjes Legale ejere: Kim Gormsen (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2000-06-27 tilføjes Navne: KIM GORMSEN INVEST ApS (offentliggjort 2000-08-16)
Den 2000-06-27 tilføjes Reelle ejere: Kim Gormsen (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2000-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-06-27 tilføjes Revisor: Inge Marie Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 tilføjes Stiftere: Kim Gormsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-08-16)
Den 2000-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)