Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Bestyrelse | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Kapital | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Revisor | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Direktion | Formål | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2022-06-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Oksbøl Hytteby Invest ApS. (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-09-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Lundtangvej 16 A/S. (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2023-12-07 tilføjes Bestyrelse: Mogens Jepsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-10-02)
Den 2023-12-07 fjernes Bestyrelse: Knud Erik Anneberg (formand) (offentliggjort 2024-10-02)
Den 2023-12-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundtangvej 16, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundtangvej 16, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-11-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-11-19 tilføjes Vedtægter: 2018-11-19 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-10-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-10-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2009-10-08 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-08 fjernes Revisor: H. MARTINSEN. ESBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-08-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2001-08-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundtangvej 16, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundtangvej 16, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2002-01-18 tilføjes Legale ejere: FRITS ANNEBERG HOLDING ApS, CHRISTIAN ANNEBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2002-01-18 tilføjes Reelle ejere: Christian Anneberg, Frits Anneberg (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2001-04-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundtangvej 16, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2001-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-28 tilføjes Bestyrelse: Knud Erik Anneberg (formand) (offentliggjort 2024-10-02)
Den 2001-03-28 tilføjes Bibranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2001-08-22)
Den 2001-03-28 tilføjes Direktion: Christian Anneberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-28 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at beside aktier, anparter og andre værdipapirer smt at drive handel, investering, udlejning af fast ejendom og driftsmidler og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2001-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-28 tilføjes Navne: K. ANNEBERG & SØNNER EJENDOMSSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2001-03-27 fjernes Navne: PBH 27.438 ApS (offentliggjort 2000-07-21)
Den 2001-03-28 tilføjes Revisor: H. MARTINSEN. ESBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-28 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-28 tilføjes Vedtægter: 2001-03-28 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2001-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2001-04-19)
Den 2001-03-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-07-21)
Den 2000-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-08-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Navne: PBH 27.438 ApS (offentliggjort 2000-07-21)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-07-21)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)