Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Holm Joensen | 01.12.2000 | direktør |
Nicholai Lambert Hindrichsen | 01.12.2000 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Bang Henriksen | 01.07.2000 | 01.12.2000 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dorte Brønden Skovbo | 14.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Kofoed Jensen | 21.01.2022 | formand |
Jesper Holm Joensen | 18.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Nicholai Lambert Hindrichsen | 18.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rikke Clausen | 13.12.2022 | 14.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anne Marie Kindberg | 17.06.2020 | 27.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kasper Vodder Ebsen | 22.03.2017 | 22.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens-Jacob Thuun Aarup | 10.08.2016 | 21.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mads Kivi Jensen | 10.08.2016 | 22.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bo Sejer Frandsen | 16.02.2016 | 21.01.2022 | formand |
Anne-Marie Krog | 29.10.2013 | 16.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Bo Sejer Frandsen | 29.10.2013 | 15.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Steen Ejstrup | 18.09.2012 | 16.02.2016 | formand |
Anders Christian Andersen | 18.09.2012 | 11.04.2013 | bestyrelsesmedlem |