Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 14, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-21 fjernes Bestyrelse: Ole Ballegaard (formand) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-21 fjernes Direktion: Trine Ballegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-21 fjernes Legale ejere: TRINE BALLEGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-21 fjernes Navne: BALMA ApS (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-21 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-21 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 14, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 14, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2016-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, bestyrelsesformanden alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Bestyrelse: Ole Ballegaard (formand) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2016-05-31 fjernes Bestyrelse: Niels Aage Ballegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-05-30 fjernes Bestyrelse: Trine Ballegaard (formand) (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Direktion: Trine Ballegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2016-05-31 fjernes Direktion: Niels Aage Ballegaard (direktion) (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Vedtægter: 2016-05-31 (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2012-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 14, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2012-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Degnevænget 6, 7100 Vejle (offentliggjort 2007-09-26)
Den 2012-01-05 tilføjes Bestyrelse: Trine Ballegaard (formand) (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2012-01-05 tilføjes Direktion: Niels Aage Ballegaard (direktion) (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2012-01-05 fjernes Direktion: Trine Ballegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og dermed beslægtet virksomhed, herunder indgåelse af forretninger på de finansielle markeder og investering i værdipapirer. Som led i sin virksomhed kan selskabet optage lån til investeringer og påtage sig sikkerhedsstillelser for koncernrelaterede selskaber samt for tredje mand. (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2012-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2012-01-05 tilføjes Vedtægter: 2012-01-05 (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2011-11-09 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2011-11-09 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Legale ejere: TRINE BALLEGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Spallou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Degnevænget 6, 7100 Vejle (offentliggjort 2007-09-26)
Den 2007-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hindbærhaven 44, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hindbærhaven 44, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hindbærhaven 44, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2004-05-27)
Den 2006-10-25 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Spallou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-25 fjernes Revisor: ERHVERVSREVISORERNE I VEJLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Revisor: ERHVERVSREVISORERNE I VEJLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 fjernes Revisor: DAS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hindbærhaven 44, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2004-05-27)
Den 2000-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-29 tilføjes Direktion: Trine Ballegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-29 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-29 tilføjes Navne: BALMA ApS (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2000-11-28 fjernes Navne: PBH 27.428 ApS (offentliggjort 2000-07-21)
Den 2000-11-29 tilføjes Revisor: DAS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-29 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2000-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2000-07-01 tilføjes Navne: PBH 27.428 ApS (offentliggjort 2000-07-21)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2000-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2000-07-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-28)