Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Louise Holt | 15.01.2021 | 22.11.2021 | adm. dir |
Aase Holt | 22.10.2009 | 15.01.2021 | direktion |
Niels Arne Holt | 22.10.2009 | 20.05.2018 | adm. dir |
Niels Tholstrup Hansen | 26.11.1985 | 29.12.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Erlich-Eriksen | 26.11.1985 | 30.11.1995 | bestyrelse |
Niels Arne Holt | 26.11.1985 | 30.11.1995 | bestyrelse |
Frederik Bengt Wendel | 26.11.1985 | 30.11.1995 | bestyrelse |
Niels Tholstrup Hansen | 26.11.1985 | 21.12.1993 | bestyrelse |
Jørgen Bent Molsted | 26.11.1985 | 14.05.1993 | bestyrelse |