Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-07-20 fjernes Binavne: GBC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørredamsvej 56, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-18 fjernes Direktion: Karsten Bolvig Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-18 fjernes Navne: GLOBAL BUSINESS CONSULTING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 fjernes Revisor: GBH REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-10 tilføjes Revisor: GBH REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-10 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørredamsvej 56, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Christianshusvej 193, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2007-01-02)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive IT-konsulent virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-03 tilføjes Vedtægter: 2008-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2007-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christianshusvej 193, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2007-01-02)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Christianshusvej 193, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2003-07-24)
Den 2005-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christianshusvej 193, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2003-07-24)
Den 2003-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørredamsvej 106, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2002-04-19)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-15 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2001-03-20)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørredamsvej 106, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2002-04-19)
Den 2002-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Krudtløbsvej 1, 1439 København K (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krudtløbsvej 1, 1439 København K (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2001-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-19 tilføjes Direktion: Karsten Bolvig Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-02-19 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-02-19 tilføjes Navne: GLOBAL BUSINESS CONSULTING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-18 fjernes Navne: SCSK 5369 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-19 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-08-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2001-03-20)
Den 2000-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Binavne: GBC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Navne: SCSK 5369 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)