Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Alhambravej 3, st., 1826 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-11 fjernes Navne: ASTENJOHNSON DENMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-11 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-11 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-08 fjernes Direktion: James M Gibson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-20 fjernes Kontaktoplysninger: copenhagen@intertrustgroup.com (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2001-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alhambravej 3, st., 1826 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 24, 1100 København K (offentliggjort 2000-09-19)
Den 2001-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, service, finansiel assistance til koncernselskaber og investeringer herunder besiddelse af aktier og anparter i danske og udenlandske selskaber samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-28 tilføjes Vedtægter: 2001-03-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-09 tilføjes Direktion: Gregg Anthony Lapointe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-09 fjernes Direktion: Anthony Hardwick (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: copenhagen@intertrustgroup.com (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 24, 1100 København K (offentliggjort 2000-09-19)
Den 2000-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Midtermolen 1, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-08-29)
Den 2000-09-11 tilføjes Direktion: Lars Phillip Comerford (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Midtermolen 1, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-08-29)
Den 2000-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-25 tilføjes Direktion: Anthony Hardwick (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-25 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-25 tilføjes Navne: ASTENJOHNSON DENMARK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-24 fjernes Navne: SCSK 5352 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-25 tilføjes Revisor: ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE DENMARK. FILIAL AF ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE. SVERIGE, ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-25 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen, ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE DENMARK. FILIAL AF ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE. SVERIGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Navne: SCSK 5352 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)