Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
O.M.P. Holding II ApS (CVR 40581278) | NORMAL | 13.06.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jørgen Ole Meredin Petersen | 01.07.2000 | 13.06.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
MEREDIN EJENDOMSINVEST ApS (CVR 27309275) | NORMAL | 03.04.2006 | 100,00% | 100,00% |
KALUNDBORG BYMIDTE A/S (CVR 27453759) | NORMAL | 14.11.2003 | 100,00% | 100,00% |
MEREDIN TØMMERHANDEL A/S (CVR 73730511) | NORMAL | 01.07.2000 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Ejendomsselskabet Roskilde Højskole ApS (CVR 37372536) | NORMAL | 09.08.2019 | 01.01.2021 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |
OMPA INVEST ApS (CVR 31612934) | OPLØSTEFTERFUSION | 23.07.2008 | 31.12.2019 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |