Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Nymann Holding 2020 ApS (CVR 41430826) | NORMAL | 12.06.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Anders Nymann | 01.01.2004 | 12.06.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Koster Vind I/S (CVR 33787561) | Ophørt | 01.07.2011 | 31.12.2016 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |