Sektion (alle) | |||||||
Formål | Hovedbranche | Vedtægter | xbrl | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering i værdipapirer mv. (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-09 fjernes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-10 tilføjes Vedtægter: 2024-06-10 (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-08 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab, inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2023-02-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2020-05-28 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab, inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2019-11-28 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab, inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2019-11-28 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO & LUND-LARSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-04-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-03-12 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO & LUND-LARSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2014-03-12 fjernes Revisor: RevisionsFirmaet Edelbo og Lund-Larsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-22 tilføjes Revisor: RevisionsFirmaet Edelbo og Lund-Larsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-22 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger og ambulatorier (offentliggjort 2000-12-11)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-03 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 fjernes Revisor: Martinsen København, statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundsgade 4, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2002-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 125, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive speciallægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2002-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-03 tilføjes Vedtægter: 2002-12-03 (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 125, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-29 tilføjes Direktion: Ole Julius Siemssen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger og ambulatorier (offentliggjort 2000-12-11)
Den 2000-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Legale ejere: Ole Julius Siemssen (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2000-06-29 tilføjes Navne: SPECIALLÆGE OLE SIEMSSEN ApS (offentliggjort 2000-08-03)
Den 2000-06-29 tilføjes Reelle ejere: Ole Julius Siemssen (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2000-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-06-29 tilføjes Revisor: Martinsen København, statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Stiftere: Ole Julius Siemssen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-08-03)
Den 2000-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)