Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Hvidhvask | Formål | ||||
Tegningsregel | Bibranche | Hovedbranche | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 233, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 233, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2008-11-04 sletter virksomheden Ejerskaber: NORDSJÆLLANDS RENGØRINGSFIRMA ApS. (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2010-03-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MALERFIRMAET HARDI ApS. (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 233, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 233, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-01 fjernes Revisor: T-WIND ApS (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-05-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-05 tilføjes Revisor: T-WIND ApS (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-05-05 tilføjes Vedtægter: 2021-05-05 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 233, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2020-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 233, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-04-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investering, kapitalanbringelse, herunder at eje kapitalandele i dattervirksomheder. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-03-23 tilføjes Vedtægter: 2015-03-23 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2013-06-17 fjernes Revisor: Steen Slotholt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 233, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2008-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Retortvej 45, 2500 Valby (offentliggjort 2005-01-07)
Den 2008-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investering, kapitalanbringelse, herunder primært at eje og besidde anparter i MALERFIRMAET PER HARDI ApS. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2008-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-21 tilføjes Vedtægter: 2008-05-21 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-07-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-10-04)
Den 2005-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Retortvej 45, 2500 Valby (offentliggjort 2005-01-07)
Den 2005-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Tølløsevej 13, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2001-09-18)
Den 2001-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tølløsevej 13, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2001-09-18)
Den 2001-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandholtvej 49, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandholtvej 49, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-22 tilføjes Direktion: Per Hardi Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-10-04)
Den 2000-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-22 tilføjes Legale ejere: Per Hardi Nielsen (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2000-06-22 tilføjes Navne: HARDI HOLDING ApS (offentliggjort 2000-08-24)
Den 2000-06-22 tilføjes Reelle ejere: Per Hardi Nielsen (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2000-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2000-06-22 tilføjes Revisor: Steen Slotholt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-22 tilføjes Stiftere: Per Hardi Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-08-24)
Den 2000-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)