Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Oldenvej 11, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-21 fjernes Navne: MERLETT SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-04-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 fjernes Omlægningsperiode start: 1990-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-22 fjernes Bestyrelse: Eva Tamborini (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-22 fjernes Direktion: Aiberto Guido Tamborini (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-13 tilføjes Bestyrelse: Aiberto Guido Tamborini (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-13 fjernes Bestyrelse: Giancarlo Tamborini (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-13 tilføjes Direktion: Aiberto Guido Tamborini (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-13 fjernes Direktion: Marco Tamborini (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-10-29 tilføjes Navne: MERLETT SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-28 fjernes Navne: K.I. MERLETT SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-24 tilføjes Bestyrelse: Eva Tamborini (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-24 fjernes Bestyrelse: Konstantinos Ioannidis (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, transportvirksomhed og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-24 tilføjes Vedtægter: 1996-10-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-24 fjernes Direktion: Konstantinos Ioannidis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-09 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-09 fjernes Revisor: Egon Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-01 tilføjes Navne: K.I. MERLETT SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-31 fjernes Navne: K.I.-HELIPLEX SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1990-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oldenvej 11, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-11-15 tilføjes Bestyrelse: Konstantinos Ioannidis (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-15 tilføjes Direktion: Konstantinos Ioannidis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-15 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-11-15 tilføjes Navne: K.I.-HELIPLEX SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1985-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-15 tilføjes Revisor: Egon Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)