Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1989-11-02 fjernes Navne: SLAGTERFIRMAET JØRGEN THORUP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 27, 1960 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-09 fjernes Bestyrelse: Inger Thorup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-09 fjernes Direktion: Jørgen Thorup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og håndværk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-05 tilføjes Vedtægter: 1977-09-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 27, 1960 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-30 tilføjes Bestyrelse: Inger Thorup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-30 tilføjes Direktion: Jørgen Thorup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-30 tilføjes Navne: SLAGTERFIRMAET JØRGEN THORUP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)