Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hermesvej 1, 9530 Støvring (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-01-10 fjernes Bestyrelse: Colin Peter Boyles (bestyrelse) (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-01-10 fjernes Direktion: Hans Henrik Dahl Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-01 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-01-10 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-01-10 fjernes Legale ejere: Nature Energy Støvring A/S (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-01-10 fjernes Navne: DANISH BIOGAS TECHNOLOGY A/S (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-01-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-01-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-01-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-01-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-01-10 fjernes Stiftere: GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-01-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2019-04-12 tilføjes Bestyrelse: Hans Henrik Dahl Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2019-04-12 fjernes Bestyrelse: William Christopher Tobin (bestyrelse) (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 tilføjes Direktion: Hans Henrik Dahl Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2019-04-12 fjernes Direktion: Colin Peter Boyles (adm. dir) (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-03-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 tilføjes Bestyrelse: Ole Hvelplund (formand) (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2018-11-30 fjernes Bestyrelse: Jørgen Ballermann (formand) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2018-11-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2013-12-01 tilføjes Bestyrelse: William Christopher Tobin (bestyrelse) (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2013-12-01 fjernes Bestyrelse: Frank Ulrik Rosager (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 tilføjes Vedtægter: 2011-03-01 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2010-01-27 tilføjes Bestyrelse: Frank Ulrik Rosager (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-27 fjernes Bestyrelse: Erland Lind Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2001-03-05)
Den 2007-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hermesvej 1, 9530 Støvring (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2007-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2005-05-04)
Den 2007-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er internationalt at drive virksomhed indenfor miljørigtig energi (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2007-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og en direktør i forening, eller af en direktør og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelsen (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2007-11-16 tilføjes Vedtægter: 2007-11-16 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2006-11-27 tilføjes Bestyrelse: Erland Lind Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-27 fjernes Bestyrelse: Hans Henrik Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-20 tilføjes Bestyrelse: Helle Møller Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-20 fjernes Bestyrelse: Bent Ejnar Juul Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2005-05-04)
Den 2005-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Jegstrupvej 36, 8361 Hasselager (offentliggjort 2001-12-07)
Den 2005-03-30 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2005-03-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-18 tilføjes Bestyrelse: Bent Ejnar Juul Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-18 fjernes Bestyrelse: Jørn Ankær Thomsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-18 tilføjes Direktion: Colin Peter Boyles (adm. dir) (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2004-11-18 fjernes Direktion: Hans Henrik Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 tilføjes Legale ejere: Nature Energy Støvring A/S (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2004-01-13 tilføjes Direktion: Hans Henrik Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 fjernes Direktion: George Aboagye-Mathiesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 fjernes Bestyrelse: George Aboagye-Mathiesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Bestyrelse: Jens Bjerg Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 fjernes Bestyrelse: Anette Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2001-03-05)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jegstrupvej 36, 8361 Hasselager (offentliggjort 2001-12-07)
Den 2000-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 46, 8260 Viby J (offentliggjort 2000-05-24)
Den 2000-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 46, 8260 Viby J (offentliggjort 2000-05-24)
Den 2000-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: H C Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-11 tilføjes Bestyrelse: Anette Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-11 fjernes Bestyrelse: Jan-Erik Gunnar Svensson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-11 tilføjes Direktion: George Aboagye-Mathiesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-11 fjernes Direktion: Klaus Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-11 tilføjes Navne: DANISH BIOGAS TECHNOLOGY A/S (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2000-05-10 fjernes Navne: GFKJURA 862 A/S (offentliggjort 2000-03-03)
Den 2000-05-11 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-11 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: H C Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-01 tilføjes Bestyrelse: Jan-Erik Gunnar Svensson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 tilføjes Direktion: Klaus Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2000-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-01 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2000-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2000-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2000-03-01 tilføjes Navne: GFKJURA 862 A/S (offentliggjort 2000-03-03)
Den 2000-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2000-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2000-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2000-03-01 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 tilføjes Stiftere: GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2000-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2000-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-12)