Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1990-05-17 fjernes Navne: H OG H ROLIN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Engvej 62, 2791 Dragør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-10-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Erling Berch told Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-05 fjernes Bestyrelse: Michael Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-05 fjernes Direktion: Henrik Rolin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvej 62, 2791 Dragør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-06 tilføjes Bestyrelse: Michael Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-06 tilføjes Direktion: Henrik Rolin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med fiskeri og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-10-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-06 tilføjes Navne: H OG H ROLIN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-06 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-06 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-06 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Erling Berch told Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-06 tilføjes Vedtægter: 1985-10-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)