Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftevej 8, 6040 Egtved (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Bestyrelse: Charlotte Locht (formand) (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Direktion: Carsten Locht (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-05-31 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-29 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Legale ejere: KAREN OG GUSTAV LOCHTS FOND, Kåre Claus Locht, Eva Locht, Haakon Curd Locht, Anne Kirstine Locht (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Navne: LOCHT INVESTMENT ApS (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Stiftere: Kåre Claus Locht, Karen og Gustav Lochts Fond, Herman Locht, Haakon Curd Locht, Eva Locht, Carsten Locht (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 1999-12-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Egtved Centret ApS. (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2022-09-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftevej 8, 6040 Egtved (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2017-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Aftensang 10, 6040 Egtved (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-08-18 tilføjes Bestyrelse: Carsten Locht (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2017-08-18 fjernes Bestyrelse: Michael Prasanjit Baruah (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-07-06 tilføjes Legale ejere: Anne Kirstine Locht (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2017-06-05 fjernes Legale ejere: Herman Locht (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2016-10-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-09-11 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Locht (formand) (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-09-11 fjernes Bestyrelse: Poula Elisabeth Locht (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-10 fjernes Bestyrelse: Haakon Curd Locht (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-11 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2015-08-31 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: FCMP INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og al i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2010-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør. (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2010-08-27 tilføjes Vedtægter: 2010-08-27 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2008-02-01 tilføjes Navne: LOCHT INVESTMENT ApS (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2008-01-31 fjernes Navne: HERMAN LOCHT HOLDING ApS (offentliggjort 2000-02-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-03-14)
Den 2007-09-07 tilføjes Bestyrelse: Haakon Curd Locht (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-07 tilføjes Direktion: Carsten Locht (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2007-09-07 fjernes Direktion: Haakon Curd Locht (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aftensang 10, 6040 Egtved (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Aftensang 10, 6040 Egtved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: hl@egtvedsocks.dk (offentliggjort 2003-05-19)
Den 2003-05-08 tilføjes Kontaktoplysninger: hl@egtvedsocks.dk (offentliggjort 2003-05-19)
Den 2000-03-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-03-14)
Den 2000-03-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aftensang 10, 6040 Egtved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-29 tilføjes Direktion: Haakon Curd Locht (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-05-31 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 1999-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-29 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 1999-12-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 350.000,00 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 1999-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-30)
Den 1999-12-29 tilføjes Legale ejere: Carsten Locht, Herman Locht, KAREN OG GUSTAV LOCHTS FOND, Kåre Claus Locht, Eva Locht, Haakon Curd Locht (offentliggjort 2017-09-14)
Den 1999-12-29 fjernes Legale ejere: Carsten Locht (offentliggjort 2017-09-14)
Den 1999-12-29 tilføjes Navne: HERMAN LOCHT HOLDING ApS (offentliggjort 2000-02-15)
Den 1999-12-29 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 1999-12-29 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 1999-12-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-30)
Den 1999-12-29 tilføjes Revisor: FCMP INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-29 tilføjes Stiftere: Kåre Claus Locht, Karen og Gustav Lochts Fond, Herman Locht, Haakon Curd Locht, Eva Locht, Carsten Locht (offentliggjort 2023-08-30)
Den 1999-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 1999-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-30)