Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Woergaard Mikkelsen | 01.11.1985 | 03.12.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Woergaard | 01.11.1985 | 03.12.1998 | bestyrelse |
Mogens Woergaard Mikkelsen | 01.11.1985 | 03.12.1998 | bestyrelse |
Anne Woergaard | 01.11.1985 | 03.12.1998 | bestyrelse |
Celie Metha Frigg Mikkelsen | 01.11.1985 | 03.12.1998 | bestyrelse |
Henrik Woergaard Mikkelsen | 01.11.1985 | 03.12.1998 | formand |
Jens Peder Tornvig | 01.11.1985 | 07.11.1990 | bestyrelse |
Carsten Fentz | 01.11.1985 | 29.01.1990 | bestyrelse |