Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Navne | Direktion | Revisor | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning og udlejning af ejendomme og dertil knyttede aktiviteter. (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-13 tilføjes Vedtægter: 2023-01-13 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2008-10-09 sletter virksomheden Ejerskaber: ESBJERG GODS A/S. (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2016-09-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Kirkebjerg Søpark 2 A/S. (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mitrax Ejendomme A/S. (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2020-06-23 sletter virksomheden Ejerskaber: ESBJERG GODS A/S. (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2020-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ESBJERG GODS A/S. (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alssundvej 2, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Alssundvej 2, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-06-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 tilføjes Legale ejere: E.T.P. HOLDING A/S, JESPER B.P. HOLDING ApS, CHRISTIAN B.P. HOLDING ApS, P.B.PETERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-22 fjernes Legale ejere: E.T.P. HOLDING A/S (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-23 tilføjes Reelle ejere: Erik Petersen (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-23 fjernes Reelle ejere: Christian Barsballe Petersen, Jesper Barsballe Petersen, Per Barsballe Petersen (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-22 fjernes Reelle ejere: Erik Petersen (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-15 tilføjes Reelle ejere: Erik Petersen, Christian Barsballe Petersen, Jesper Barsballe Petersen, Per Barsballe Petersen (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2018-02-14 fjernes Reelle ejere: Erik Petersen (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-10 tilføjes Legale ejere: E.T.P. HOLDING A/S (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2014-06-10 tilføjes Reelle ejere: Erik Petersen (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-10-08)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2009-05-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-05-15 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2009-05-15)
Den 2009-05-14 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2009-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2009-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-14 tilføjes Vedtægter: 2009-05-14 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2009-05-14 fjernes Bestyrelse: Bent Grunnet Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alssundvej 2, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2009-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillebæltsvej 2, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-09 tilføjes Navne: DET GAMLE GODS ApS (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-08 fjernes Navne: ESBJERG GODSTRANSPORT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-23 fjernes Direktion: Jan Terpager Hviid (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-15 tilføjes Bestyrelse: Tonny Frilund Carstensen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-15 fjernes Bestyrelse: Thyra Barsballe Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-01 tilføjes Direktion: Jan Terpager Hviid (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ESBJERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1997-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 fjernes Revisor: ND REVISION ESBJERG I/S V/MATHIAS BRINCH & AGNETE DAHLMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-30 fjernes Bestyrelse: Niels Jørgen Andresen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 170.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillebæltsvej 2, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-11-18 tilføjes Bestyrelse: Niels Jørgen Andresen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1985-11-18 tilføjes Direktion: Erik Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1985-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-18 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-11-18 tilføjes Navne: ESBJERG GODSTRANSPORT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-11-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1985-11-18 tilføjes Revisor: ND REVISION ESBJERG I/S V/MATHIAS BRINCH & AGNETE DAHLMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)