Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revisor | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-08-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 79, 1., 4760 Vordingborg (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 79, 1., 4760 Vordingborg (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-21 tilføjes Direktion: Ida Augusta Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-21 fjernes Direktion: Arne Gorm Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-21 tilføjes Legale ejere: Ida Augusta Rasmussen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-04-21 fjernes Legale ejere: Arne Gorm Rasmussen (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-21 tilføjes Reelle ejere: Ida Augusta Rasmussen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-11-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-11-28 fjernes Revisor: LJHL Holding A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-01-24)
Den 2007-01-23 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-01-24)
Den 2007-01-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 79, 1., 4760 Vordingborg (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 79, 1., 4760 Vordingborg (offentliggjort 2006-11-27)
Den 2006-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 79, 1., 4760 Vordingborg (offentliggjort 2006-11-27)
Den 2006-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Krondrevet 11, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krondrevet 11, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-03 tilføjes Direktion: Arne Gorm Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2000-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter i A. RASMUSSEN FINMEKANISK FABRIK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-03 tilføjes Legale ejere: Arne Gorm Rasmussen (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2000-02-03 tilføjes Navne: A. RASMUSSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2000-02-14)
Den 2000-02-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-03 tilføjes Revisor: LJHL Holding A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-03 tilføjes Stiftere: Arne Gorm Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-03 tilføjes Vedtægter: 2000-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-02-14)
Den 2000-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)