Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hvidhvask | Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielystvej 14, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-20 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-30 fjernes Kontaktoplysninger: bs@boskovgaard.dk (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-30 fjernes Legale ejere: B.O.S. HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-30 fjernes Navne: B.O.S. EJENDOMME ApS (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-30 fjernes Reelle ejere: Bo Obel Skovgaard Larsen (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-30 fjernes Stiftere: Bo Obel Skovgaard Larsen (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2020-12-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2020-12-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-25 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-25 fjernes Direktion: Bo Obel Skovgaard Larsen (direktion) (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielystvej 14, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2018-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Lykkesholms Allé 27, 1902 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Kontaktoplysninger: bs@boskovgaard.dk (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2017-08-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2017-08-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-04-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2013-04-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2013-04-30 tilføjes Vedtægter: 2013-04-30 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2013-04-30 fjernes Revisor: GV Revision, registreret revisionsfirma (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-02-20)
Den 2001-09-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-02-20)
Den 2001-09-29 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2002-02-20)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkesholms Allé 27, 1902 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2000-01-20 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2000-01-20 tilføjes Direktion: Bo Obel Skovgaard Larsen (direktion) (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2000-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at handle og besidde fast ejendom. (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2000-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2000-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-20 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2000-01-20 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2002-02-20)
Den 2000-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2000-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2000-01-20 tilføjes Legale ejere: B.O.S. HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2000-01-20 tilføjes Navne: B.O.S. EJENDOMME ApS (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2000-01-20 tilføjes Reelle ejere: Bo Obel Skovgaard Larsen (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2000-01-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2000-01-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2000-01-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2000-01-20 tilføjes Revisor: GV Revision, registreret revisionsfirma (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2000-01-20 tilføjes Stiftere: Bo Obel Skovgaard Larsen (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2000-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2000-01-20 tilføjes Vedtægter: 2000-01-20 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2000-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2000-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-29)