Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2009-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Brogårdsvej 69, 2., 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2009-03-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-18 fjernes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-18 fjernes Navne: MJK HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-18 fjernes Revisor: Mika Invest ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-18 fjernes Stiftere: Jan Kristian Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2007-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogårdsvej 69, 2., 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2006-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at holdingselskab med kapitalinteresser i dattervirksomher, samt at investerer i værdipapirer anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Vedtægter: 2006-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Porsholtvej 7, 6740 Bramming (offentliggjort 2006-07-14)
Den 2006-11-30 fjernes Direktion: Jan Kristian Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-27 tilføjes Revisor: Mika Invest ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Direktion: Jan Kristian Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-07-01 fjernes Direktion: Bo Kristian Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porsholtvej 7, 6740 Bramming (offentliggjort 2006-07-14)
Den 2006-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 154, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2006-01-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Direktion: Bo Kristian Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-30 fjernes Direktion: Jan Kristian Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 154, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2006-01-18)
Den 2006-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 154, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2005-08-29)
Den 2005-10-12 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 fjernes Revisor: N44 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 154, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2005-08-29)
Den 2005-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Funders Alle 31, 6740 Bramming (offentliggjort 2002-11-06)
Den 2002-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Funders Alle 31, 6740 Bramming (offentliggjort 2002-11-06)
Den 2002-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Storegade 14, 2., 6740 Bramming (offentliggjort 2001-09-17)
Den 2002-11-01 tilføjes Revisor: N44 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 fjernes Revisor: Broernes Revision Registrerede revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2001-09-24)
Den 2001-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storegade 14, 2., 6740 Bramming (offentliggjort 2001-09-17)
Den 2001-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Prinsesse Charlottes Gade 33, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2000-11-22)
Den 2000-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prinsesse Charlottes Gade 33, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2000-11-22)
Den 2000-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Prinsesse Charlottes Gade 33, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Navne: MJK HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-13 fjernes Navne: JKM HOLDING UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prinsesse Charlottes Gade 33, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-27 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2001-09-24)
Den 2000-01-27 tilføjes Navne: JKM HOLDING UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Direktion: Jan Kristian Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-01-01 tilføjes Revisor: Broernes Revision Registrerede revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Stiftere: Jan Kristian Madsen (offentliggjort 2015-02-09)