Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Bibranche | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjællebjerg 11, 5462 Morud (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-06 fjernes Bestyrelse: Finn Johnny Vestergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 fjernes Direktion: Finn Johnny Vestergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 fjernes Hovedbranche: Anden trykning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-06 fjernes Kontaktoplysninger: kth@121.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-06 fjernes Navne: O2OO A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-06 fjernes Omlægningsperiode slut: 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 fjernes Omlægningsperiode start: 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjællebjerg 11, 5462 Morud (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollufgård Vænget 42, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2012-01-09)
Den 2012-01-13 tilføjes Bestyrelse: Elisabeth Wagner Vestergaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-13 fjernes Bestyrelse: Kim Thor Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollufgård Vænget 42, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2012-01-09)
Den 2012-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ove Gjeddes Vej 11-19, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2008-11-04)
Den 2010-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og finansiering samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af to direktører i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Vedtægter: 2010-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-21 tilføjes Kontaktoplysninger: kth@121.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-29 tilføjes Navne: O2OO A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-28 fjernes Navne: ONE2ONE ODENSE A/S (offentliggjort 2001-02-13)
Den 2009-04-29 fjernes Binavne: GLAMSBJERG TRYK A/S, FYNS AMTS TRYKKERI A/S, CAVI TRYK & PRINT A/S, BARLEBO TRYK A/S, BARLEBO BOGTRYK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-25 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ove Gjeddes Vej 11-19, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2008-11-04)
Den 2008-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Cikorievej 8, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2006-09-20)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden trykning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bogtrykkerier og offsettrykkerier (offentliggjort 2001-11-15)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Detailhandel med computere og standardsoftware (offentliggjort 2003-02-14)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-18 tilføjes Bestyrelse: Henrik Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-18 fjernes Bestyrelse: Torben Bjørn Vilhelmsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-12 tilføjes Bestyrelse: Torben Bjørn Vilhelmsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-12 fjernes Bestyrelse: Henrik Bornebusch (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cikorievej 8, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2006-09-20)
Den 2003-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Børstenbindervej 10, 5230 Odense M (offentliggjort 2000-10-11)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med computere og standardsoftware (offentliggjort 2003-02-14)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2001-11-15)
Den 2002-12-19 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-19 fjernes Revisor: FASBAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-01 fjernes Bestyrelse: Michael Sandal (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-15 tilføjes Bestyrelse: Henrik Bornebusch (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-15 fjernes Bestyrelse: Andy Nørregaard Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-01 tilføjes Bestyrelse: Andy Nørregaard Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 fjernes Bestyrelse: Hans Vestergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Navne: ONE2ONE ODENSE A/S (offentliggjort 2001-02-13)
Den 2001-01-01 tilføjes Revisor: FASBAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-31 fjernes Navne: SCSK 3286 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2001-11-15)
Den 2000-10-01 tilføjes Hovedbranche: Bogtrykkerier og offsettrykkerier (offentliggjort 2001-11-15)
Den 2000-09-30 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2000-12-21)
Den 2000-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Børstenbindervej 10, 5230 Odense M (offentliggjort 2000-10-11)
Den 2000-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: St. Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-28 tilføjes Bestyrelse: Hans Vestergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 fjernes Bestyrelse: Vera Lykkesborg Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 tilføjes Direktion: Finn Johnny Vestergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: St. Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-15 tilføjes Bestyrelse: Vera Lykkesborg Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Binavne: GLAMSBJERG TRYK A/S, FYNS AMTS TRYKKERI A/S, CAVI TRYK & PRINT A/S, BARLEBO TRYK A/S, BARLEBO BOGTRYK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2000-12-21)
Den 2000-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Navne: SCSK 3286 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)