Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2009-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalsvinget 21, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-09 fjernes Direktion: Jimmi Benner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-09 fjernes Navne: PAKKERINGEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2000-11-10)
Den 2007-10-31 tilføjes Direktion: Jimmi Benner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-31 fjernes Direktion: Steen Vinther Clausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, transport og pakkedistribution. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-31 tilføjes Vedtægter: 2007-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalsvinget 21, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalsvinget 21, 4200 Slagelse (offentliggjort 2000-06-20)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-02 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-02 fjernes Revisor: KPJT REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB SLAGELSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalsvinget 21, 4200 Slagelse (offentliggjort 2000-06-20)
Den 2000-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: St. Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-18 tilføjes Navne: PAKKERINGEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-17 fjernes Navne: SCSK 5114 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-26 tilføjes Direktion: Steen Vinther Clausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-26 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-26 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2000-11-10)
Den 2000-04-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-26 tilføjes Revisor: KPJT REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB SLAGELSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-26 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: St. Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-15 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Navne: SCSK 5114 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)